GALICIA HOSPITAL SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua de Amio, 128
Código Postal 15707
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social GALICIA HOSPITAL SERVICES SL
CIF B15652324
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
Auditor AT CONSULTORES & AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GALICIA HOSPITAL SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALICIA HOSPITAL SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AT CONSULTORES & AUDITORES SL | Auditor | 08/11/2011 | 01/09/2016 |
GRUPO MANANCIAL SL | Administrador Unico | 11/04/2014 | 01/09/2016 |
GRUPO MANANCIAL SL | Liquidador Unico | 01/09/2016 | 01/09/2016 |
Gonzalez Madriñan Felix | Administrador Solidario | 11/04/2014 | |
Pazo Fernandez Alfonso Jose | Administrador Solidario | 11/04/2014 |
ACTOS BORME DE GALICIA HOSPITAL SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 77, S 8, H SC 20979, I/A 16 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 77, S 8, H SC 20979, I/A 16 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 77, S 8, H SC 20979, I/A 16 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 77, S 8, H SC 20979, I/A 16 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 77, S 8, H SC 20979, I/A 16 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 76, S 8, H SC 20979, I/A 15 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 76, S 8, H SC 20979, I/A 15 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 76, S 8, H SC 20979, I/A 15 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-15
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 76, S 8, H SC 20979, I/A 14 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-15