GALEXTENDA SL - EXTINGUIDA
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social GALEXTENDA SL
CIF B70170220
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 12/06/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GALEXTENDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALEXTENDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Otero Latas Alejandro | Liquidador Solidario | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Otero Latas Alejandro | Administrador Solidario | 10/05/2013 | 21/12/2021 |
Otero Sanchez Araceli | Liquidador Solidario | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Otero Sanchez Araceli | Administrador Solidario | 10/05/2013 | 21/12/2021 |
Otero Latas Alejandro | Administrador Unico | 10/05/2013 |
ACTOS BORME DE GALEXTENDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 55, S 8, H SC 43935, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 55, S 8, H SC 43935, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 55, S 8, H SC 43935, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 55, S 8, H SC 43935, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 55, S 8, H SC 43935, I/A 3 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 55, S 8, H SC 43935, I/A 2 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 55, S 8, H SC 43935, I/A 2 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 55, S 8, H SC 43935, I/A 2 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 55, S 8, H SC 43935, I/A 2 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-15