GALERIAS TARRAGONA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Corsega, 173
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GALERIAS TARRAGONA SA
CIF A25007071
Capital Social 132881.1 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Página Web www.expomobi.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor ACORDIA ACR SL
VINCULACIONES DE GALERIAS TARRAGONA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALERIAS TARRAGONA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACORDIA ACR SL | Auditor | 23/06/2014 | 15/04/2016 |
ACORDIA ACR SL | Auditor | 02/06/2009 | 15/04/2016 |
ACORDIA ACR SL | Auditor | 09/08/2011 | 15/04/2016 |
ACORDIA ACR SL | Auditor | 06/11/2012 | 15/04/2016 |
ACORDIA ACR SL | Auditor | 05/04/2011 | 15/04/2016 |
BMR ADVOCATS & ECONOMISTES SLP | Administrador Concursal | 25/07/2013 | 15/04/2016 |
Moreno Hernaez Montserrat | REP.ADM.CONC | 25/07/2013 | 15/04/2016 |
Tarragona Coromina Jordi | Administrador Unico | 18/05/2010 | 15/04/2016 |
Tarragona Coromina Jorge | Administrador Unico | 23/09/2014 | |
Ferran Novo Maria Elena | Apoderado | 26/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GALERIAS TARRAGONA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 4, S 8, H B 398467, I/A 88 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 475/2013, AUTO FIRME DE FECHA 21/03/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 4, S 8, H B 398467, I/A 88 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 4, S 8, H B 398467, I/A 88 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 3, S 8, H B 398467, I/A 87 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 475/2013, AUTOS FIRMES DE FECHAS 30/01/2014: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 25/06/2014: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 3, S 8, H B 398467, I/A 87 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 3, S 8, H B 398467, I/A 87 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 3, S 8, H B 398467, I/A 86 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 3, S 8, H B 398467, I/A 85 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 475/2013, AUTO FIRME DE FECHA 03/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 2, S 8, H B 398467, I/A 84 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 2, S 8, H B 398467, I/A 84 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08