GALERIAS LA MERCED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 29
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GALERIAS LA MERCED SL
CIF B08182198
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GALERIAS LA MERCED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALERIAS LA MERCED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ciurana Subira Jose | Apoderado | 23/04/2013 | 28/07/2015 |
Subira Borras Generosa | Liquidador | 28/07/2015 | 28/07/2015 |
Subira Borras Generosa | Administrador Unico | 10/04/2013 | 28/07/2015 |
Ciurana Subira Jose | Administrador Solidario | 10/04/2013 | |
Subira Borras Generosa | Administrador Solidario | 10/04/2013 |
ACTOS BORME DE GALERIAS LA MERCED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28438 , F 160, S 8, H B 136565, I/A 16 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28438 , F 160, S 8, H B 136565, I/A 16 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28438 , F 160, S 8, H B 136565, I/A 16 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28438 , F 159, S 8, H B 136565, I/A 15 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.15:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28438 , F 159, S 8, H B 136565, I/A 14 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28438 , F 159, S 8, H B 136565, I/A 14 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28438 , F 159, S 8, H B 136565, I/A 14 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08