GALERIA EFIMERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Bardasano Baos, 9
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GALERIA EFIMERA SL
CIF B87395596
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/10/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GALERIA EFIMERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALERIA EFIMERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agustin Peña Lucena | Representante | 23/03/2016 | 01/03/2024 |
Arias Urrutia Claudio | Apoderado Mancomunado | 02/11/2015 | 01/03/2024 |
Arias Urrutia Claudio | Apoderado Solidario | 02/11/2015 | 01/03/2024 |
Espinosa Alvarez Melani Esther | Apoderado Mancomunado | 02/11/2015 | 01/03/2024 |
Espinosa Alvarez Melani Esther | Apoderado Solidario | 02/11/2015 | 01/03/2024 |
Garde Garcia Miguel | Apoderado Mancomunado | 02/11/2015 | 01/03/2024 |
Garde Garcia Miguel | Apoderado Solidario | 02/11/2015 | 01/03/2024 |
Gonzalez Bas Sheila | Apoderado Mancomunado | 02/11/2015 | 01/03/2024 |
Gonzalez Bas Sheila | Apoderado Solidario | 02/11/2015 | 01/03/2024 |
Moreno Sobrino Alfredo | Consejero | 23/03/2016 | 01/03/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GALERIA EFIMERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33965 , F 37, S 8, H M 611246, I/A 5 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33965 , F 37, S 8, H M 611246, I/A 5 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33965 , F 37, S 8, H M 611246, I/A 5 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33965 , F 37, S 8, H M 611246, I/A 5 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33965 , F 36, S 8, H M 611246, I/A 4 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 8.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33965 , F 36, S 8, H M 611246, I/A 4 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33965 , F 36, S 8, H M 611246, I/A 4 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33965 , F 36, S 8, H M 611246, I/A 4 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33965 , F 35, S 8, H M 611246, I/A 3 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33965 , F 34, S 8, H M 611246, I/A 2 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28