GALAVANT 88 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cuarteles, 12
Código Postal 29002
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social GALAVANT 88 SL
CIF B18859371
Capital Social 1145556.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 09/01/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GALAVANT 88 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALAVANT 88 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RATING ASESORES SLP | Liquidador | 29/06/2016 | 11/10/2023 |
RATING ASESORES SLP | Administrador Unico | 11/06/2014 | 29/06/2016 |
RATING ASESORES SLP | Administrador Mancomunado | 11/06/2014 | 11/06/2014 |
Vieira Lisboa Goncalves Lino Jose Gaspar | Administrador Mancomunado | 11/06/2014 | 11/06/2014 |
Vieira Lisboa Goncalves Lino Jose Gaspar | Administrador Unico | 13/01/2012 | 11/06/2014 |
Perez Rubio Gabriel Maria | Administrador Mancomunado | 26/07/2010 | 13/01/2012 |
Vieria Lisboa Goncalves Lino Jose Gaspar | Administrador Mancomunado | 26/07/2010 | 13/01/2012 |
Perez Rubio Gabriel Maria | Administrador Unico | 26/07/2010 |
ACTOS BORME DE GALAVANT 88 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5531, L 4438, F 3, S 8, H MA134904, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5531, L 4438, F 3, S 8, H MA134904, I/A 2 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-29
- C/ CUARTELES 12 1º G (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5531, L 4438, F 3, S 8, H MA134904, I/A 2 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5531, L 4438, F 3, S 8, H MA134904, I/A 2 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5531, L 4438, F 3, S 8, H MA134904, I/A 2 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-29
- Extendida diligencia provisional de cierre de hoja, por periodo de seis meses, al haberse expedido con fecha de hoy, certificación literal para traslado de domicilio a la provincia de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 176, S 8, H GR 34663, I/A D (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-18
- Se opta, de entre los distintos sistemas de Administración social previstos estatutariamente, por el de un Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 176, S 8, H GR 34663, I/A 7 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 176, S 8, H GR 34663, I/A 7 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 176, S 8, H GR 34663, I/A 7 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 176, S 8, H GR 34663, I/A 7 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-18