GALACTIC 2020 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Europa, 1
Código Postal 17430
Municipio Santa Coloma de Farners
Provincia Girona
Razón Social GALACTIC 2020 SL
CIF B55209605
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 10/07/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GALACTIC 2020 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALACTIC 2020 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramon Pons Salla | Apoderado Solidario | 14/08/2014 | 17/01/2017 |
Ramon Pons Salla | Administrador Unico | 18/06/2015 | 17/01/2017 |
Ramon Pons Salla | Liquidador | 17/01/2017 | 17/01/2017 |
Monica De Sandoval Garcia | Administrador Unico | 23/07/2014 | 18/06/2015 |
ACTOS BORME DE GALACTIC 2020 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 181, S 8, H GI 56741, I/A 4 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 181, S 8, H GI 56741, I/A 4 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 181, S 8, H GI 56741, I/A 4 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 181, S 8, H GI 56741, I/A 4 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 180, S 8, H GI 56741, I/A 3 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 180, S 8, H GI 56741, I/A 3 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 180, S 8, H GI 56741, I/A 2 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 177, S 8, H GI 56741, I/A 1 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-17
Dirección:PLAZA EUROPA 1 - LOCAL 2 (SANTA COLOMA DE FARNERS)
Comienzo de operaciones:10/07/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La explotación, compraventa al por mayor y menor y alquiler no financiero de todo tipo de máquinas recreativas, su restauración, reparación y mantenimiento posteriores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 177, S 8, H GI 56741, I/A 1 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-17