GALA FORMACION Y SANIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Boabdil, 28
Código Postal 18151
Municipio Ogíjares
Provincia Granada
Razón Social GALA FORMACION Y SANIDAD SL
CIF B18932335
Capital Social 4000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Valero Megias Jose Blas
VINCULACIONES DE GALA FORMACION Y SANIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALA FORMACION Y SANIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valero Megias Jose Blas | Socio Unico | 23/06/2016 | 12/01/2018 |
Valero Megias Jose Blas | Administrador Unico | 23/06/2016 | 12/01/2018 |
Valero Megias Jose Blas | Liquidador | 12/01/2018 | 12/01/2018 |
Delgado Rosales Adela Margarita | Administrador Solidario | 21/05/2010 | 23/06/2016 |
Valero Megias Jose Blas | Administrador Solidario | 21/05/2010 | 23/06/2016 |
ACTOS BORME DE GALA FORMACION Y SANIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 186, S 8, H GR 38209, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 186, S 8, H GR 38209, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 186, S 8, H GR 38209, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 186, S 8, H GR 38209, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-18
- Comercio por menor cualquier clase de producto,en establecimientos especializados como no especializados y todos aquellos productos o componentes relacionados con la automoción o con las tecnologías de la información y las comunicaciones tales como ordenadores,equipos perifericos,programas .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 185, S 8, H GR 38209, I/A 2 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 185, S 8, H GR 38209, I/A 2 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 185, S 8, H GR 38209, I/A 2 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 185, S 8, H GR 38209, I/A 2 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 185, S 8, H GR 38209, I/A 2 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-18