GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 164
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SA
CIF A84058122
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Nombres Anteriores
- GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO SA
- GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELL CAPITAL SL | Consejero | 16/12/2010 | 13/05/2021 |
Bergel Sainz De Baranda Jaime | Consejero | 17/09/2012 | 13/05/2021 |
Bergel Sainz De Baranda Jaime | Presidente | 17/09/2012 | 13/05/2021 |
Cortina Koplowitz Alberto Pedro | Representante | 16/12/2010 | 13/05/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/01/2011 | 13/05/2021 |
INGENIERIA Y COMERCIO INCOM SL | Consejero | 17/09/2012 | 13/05/2021 |
INVERSIONES FRIEIRA SL | Consejero | 23/09/2019 | 13/05/2021 |
Mencos Valdes Ignacio Francisco | Representante | 16/12/2010 | 13/05/2021 |
Navarro Zoppas Julian | Representante | 13/05/2021 | |
Prado Perez Seoane Diego | Consejero | 17/09/2012 | 13/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GALA CAPITAL PARTNERS EQUITY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 47, S 8, H M 360077, I/A 37 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 47, S 8, H M 360077, I/A 37 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 47, S 8, H M 360077, I/A 37 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 47, S 8, H M 360077, I/A 37 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Capital Anterior: | 26.900.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 26.800.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 45, S 8, H M 360077, I/A 36 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Capital Anterior: | 35.500.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 8.600.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 26.900.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 24,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 43, S 8, H M 360077, I/A 35 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 43, S 8, H M 360077, I/A 34 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36096 , F 43, S 8, H M 360077, I/A 34 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Capital Anterior: | 41.500.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 6.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 35.500.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30135 , F 18, S 8, H M 360077, I/A 33 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30135 , F 17, S 8, H M 360077, I/A 32 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28