GAINMEDICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Linares Rivas, 30
Código Postal 15005
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social GAINMEDICA SL
CIF B15913593
Capital Social 3565.5 Euros
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GAINMEDICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAINMEDICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL | Administrador Mancomunado | 13/03/2013 | 03/12/2015 |
Delmas Costa Miguel | Liquidador | 03/12/2015 | 03/12/2015 |
INVENTIUM CONSULTORIA DE PROYECTOS SL | Administrador Mancomunado | 13/03/2013 | 03/12/2015 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 11/08/2011 | 03/12/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 23/01/2012 | 20/01/2014 |
Alvarez Acevedo Alfonso | Administrador Mancomunado | 22/06/2012 | 13/03/2013 |
Rodriguez Carames Vera | Administrador Mancomunado | 22/06/2012 | 13/03/2013 |
Aguilar Lopez Manuel | Administrador Mancomunado | 22/06/2012 | |
Carral Martinez Javier | Administrador Mancomunado | 22/06/2012 |
ACTOS BORME DE GAINMEDICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 211, S 8, H C 32000, I/A 24 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 211, S 8, H C 32000, I/A 24 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 211, S 8, H C 32000, I/A 24 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-15
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 211, S 8, H C 32000, I/A 24 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-15
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 210, S 8, H C 32000, I/A 23 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 210, S 8, H C 32000, I/A 22 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 210, S 8, H C 32000, I/A 22 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6.- Relativo al capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 210, S 8, H C 32000, I/A 21 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-15
Capital Anterior: | 3.564,90 | Euros |
Aumento de capital: | 0,60 | Euros |
Capital Actual: | 3.565,50 | Euros |
Porcentaje: | 0,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 210, S 8, H C 32000, I/A 21 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6.- Relativo al capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 209, S 8, H C 32000, I/A 20 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-15