GAIN XXI SLL - EXTINGUIDA
Dirección social . Eibarko Txikito Kalea, 12
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GAIN XXI SLL
CIF B20608402
Actividad Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GAIN XXI SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAIN XXI SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ganchegui Maguregui Aitor | Administrador Solidario | 20/08/2012 | 18/12/2017 |
Moso Diez Coro | Administrador Solidario | 20/08/2012 | 18/12/2017 |
Moso Diez Coro | Liquidador | 18/12/2017 | 18/12/2017 |
ACTOS BORME DE GAIN XXI SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 166, S 8, H SS 13680, I/A 8 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 166, S 8, H SS 13680, I/A 8 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 166, S 8, H SS 13680, I/A 8 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 166, S 8, H SS 13680, I/A 8 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 166, S 8, H SS 13680, I/A 7 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-246-20