GAILURSA INMOBILIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Portuetxe, 59
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GAILURSA INMOBILIARIA SL
CIF B20717484
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.gailursa.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GAILURSA INMOBILIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAILURSA INMOBILIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Arriaran Felipe | Apoderado | 30/09/2009 | 13/01/2014 |
Ruiz De Arcaute Auzmendi Juan-ramon | Apoderado | 29/12/2009 | 13/01/2014 |
VOLEGAL FGA SL | Administrador Unico | 03/12/2013 | 13/01/2014 |
Garmendia Goicoechea Josu Miren | Administrador Unico | 03/12/2013 | |
Mendiola Palacios Luis-jesus | Apoderado | 19/03/2012 | |
Zaldua Mugica Miren Edurne | Apoderado | 19/03/2012 |
ACTOS BORME DE GAILURSA INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 25, S 8, H SS 18565, I/A 14 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 25, S 8, H SS 18565, I/A 14 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 25, S 8, H SS 18565, I/A 14 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 25, S 8, H SS 18565, I/A 13 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 25, S 8, H SS 18565, I/A 13 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-20
- Sociedades absorbidas: GAILURSA CASTILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 24, S 8, H SS 18565, I/A 12 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 23, S 8, H SS 18565, I/A 11 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 23, S 8, H SS 18565, I/A 10 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20