GAIA FELIZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Urb Rancho de la Luz, 5
Código Postal 29650
Municipio Mijas
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAIA FELIZ SL
CIF B93303980
Capital Social 1971134.0 Euros
Fecha de Constitución 09/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GAIA FELIZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAIA FELIZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EASTLEACH MARTIN SL | Socio Unico | 07/03/2018 | 25/08/2022 |
Swaters Florence Anne Diane Marie J | Administrador Unico | 06/02/2014 | 25/08/2022 |
Swaters Florence Anne Diane Marie J | Socio Unico | 16/06/2015 | 07/03/2018 |
GRUPO EMPRESARIAL SANTIAGO SL | Socio Unico | 06/02/2014 | 04/11/2014 |
ACTOS BORME DE GAIA FELIZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 78, S 8, H MA121736, I/A 8 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 78, S 8, H MA121736, I/A 8 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 78, S 8, H MA121736, I/A 8 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 78, S 8, H MA121736, I/A 8 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-29
Capital Anterior: | 1.687.396,00 | Euros |
Aumento de capital: | 283.738,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.971.134,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 78, S 8, H MA121736, I/A 7 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-29
Capital Anterior: | 1.009.396,00 | Euros |
Aumento de capital: | 678.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.687.396,00 | Euros |
Porcentaje: | 67,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 77, S 8, H MA121736, I/A 6 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 77, S 8, H MA121736, I/A 5 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-29
Capital Anterior: | 313.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 696.396,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.009.396,00 | Euros |
Porcentaje: | 222,49 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 77, S 8, H MA121736, I/A 4 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-29
Capital Anterior: | 116.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 197.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 313.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 169,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 77, S 8, H MA121736, I/A 3 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-29
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 111.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 116.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.220,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237, L 4144, F 76, S 8, H MA121736, I/A 2 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-29