GAESANMARI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Antonio Mairena, 56
Código Postal 41500
Municipio Alcalá de Guadaíra
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAESANMARI SL
CIF B90132200
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 08/04/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GAESANMARI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAESANMARI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salas Mejias Maria Luisa | Administrador Unico | 23/12/2014 | 21/01/2019 |
Salas Mejias Maria Luisa | Liquidador Unico | 21/01/2019 | 21/01/2019 |
Luque Garcia Luis | Administrador Unico | 14/04/2014 | 23/12/2014 |
ACTOS BORME DE GAESANMARI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849 , F 17, S 8, H SE100899, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849 , F 17, S 8, H SE100899, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849 , F 17, S 8, H SE100899, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849 , F 17, S 8, H SE100899, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849 , F 17, S 8, H SE100899, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-41
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Relativo a la retribucion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849 , F 17, S 8, H SE100899, I/A 2 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849 , F 17, S 8, H SE100899, I/A 2 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849 , F 17, S 8, H SE100899, I/A 2 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849 , F 16, S 8, H SE100899, I/A 1 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-41
Dirección:AVDA ANTONIO MAIRENA 56 (ALCALA DE GUADAIRA)
Comienzo de operaciones:08/04/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:1.- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3.- Actividades inmobiliarias. 4.- Actividades profesionales. 5.- Industrias manufactureras y textiles. 6.- Turismo, hostelería y restauración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5849 , F 16, S 8, H SE100899, I/A 1 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-41