GAE EDER GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Bidebarrieta Kalea, 27
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GAE EDER GROUP SL
CIF B75067892
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 14/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GAE EDER GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAE EDER GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Garate Aurea Gabriela | Apoderado | 14/08/2012 | 08/02/2018 |
Gomez Garate Aurea Gabriela | Administrador Unico | 26/01/2018 | 08/02/2018 |
Gomez Garate Aurea Gabriela | Liquidador | 08/02/2018 | 08/02/2018 |
Beldarrain Atutxa Eusebio | Administrador Unico | 05/06/2012 | 26/01/2018 |
ACTOS BORME DE GAE EDER GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 200, S 8, H SS 34612, I/A 4 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 200, S 8, H SS 34612, I/A 4 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 200, S 8, H SS 34612, I/A 4 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 200, S 8, H SS 34612, I/A 4 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 200, S 8, H SS 34612, I/A 3 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 200, S 8, H SS 34612, I/A 3 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 199, S 8, H SS 34612, I/A 2 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 197, S 8, H SS 34612, I/A 1 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-20
Dirección:C/ BIDEBARRIETA 27 B, OFICINA 6. (EIBAR)
Comienzo de operaciones:14/05/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de asesoría profesional, gestión, apoyo y dirección en materia comercial, financiera, administrativa, contable, fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 197, S 8, H SS 34612, I/A 1 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-20