GADES MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luja, 10
Código Postal 11500
Municipio El Puerto de Santa María
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social GADES MEDIA SL
CIF B72244783
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/02/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Barcala Garcia Veronica
VINCULACIONES DE GADES MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GADES MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barcala Garcia Veronica | Administrador Unico | 20/04/2017 | 13/04/2021 |
Barcala Garcia Veronica | Socio Unico | 20/04/2017 | 13/04/2021 |
Barcala Garcia Valentin | Apoderado | 20/04/2017 | 25/08/2020 |
Barcala Garcia Valentin | Apoderado | 06/07/2017 | 25/08/2020 |
Barcala Garcia Valentin | Apoderado | 25/08/2020 | |
Bejarano Santaella Alfonso | Apoderado | 20/04/2017 | 08/01/2018 |
Barcala Garcia Valentin | Administrador Unico | 07/04/2014 | 20/04/2017 |
Varcala Garcia Veronica | Administrador Unico | 05/02/2014 | 07/04/2014 |
ACTOS BORME DE GADES MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 9, S 8, H CA 45975, I/A 10 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-11
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GADES MEDIA SL
Nif:B72244783
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CADIZ
Juez / Ponente:ANA MARIN HERRERO
Fecha de Resolución:26/01/2021
Número Procedimiento Concursal:31/2021
Datos Registrales:
Tomo:
2362
Libro:
0
Folio:
9
Hoja:
8-45975
Inscripción:
10
Fecha Inscripción13/04/2021
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 9, S 8, H CA 45975, I/A 10 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-11
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GADES MEDIA SL
Nif:B72244783
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CADIZ
Juez / Ponente:ANA MARIN HERRERO
Fecha de Resolución:26/01/2021
Número Procedimiento Concursal:31/2021
Datos Registrales:
Tomo:
2362
Libro:
0
Folio:
9
Hoja:
8-45975
Inscripción:
10
Fecha Inscripción13/04/2021
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 9, S 8, H CA 45975, I/A 10 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 9, S 8, H CA 45975, I/A 10 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 123, S 8, H CA 45975, I/A 9 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 123, S 8, H CA 45975, I/A 8 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 123, S 8, H CA 45975, I/A 7 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-11
- ""Articulo 2 .- La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: -Alquiler, venta y montaje de unidades móviles con material electrónica y de telecomunicaciones; y prestación de servicio con personal para la unificación de sonido de parque de atracciones de feria y fiestas populares divers
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 122, S 8, H CA 45975, I/A 6 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 122, S 8, H CA 45975, I/A 6 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 122, S 8, H CA 45975, I/A 5 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-11