GABRIEL MARTINEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Cabezamesada, 74
Código Postal 16410
Municipio Horcajo de Santiago
Provincia Cuenca
Razón Social GABRIEL MARTINEZ SL
CIF B16300220
Capital Social 24000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 02/04/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GABRIEL MARTINEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GABRIEL MARTINEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Cuenca Luisa | Administrador Solidario | 03/04/2012 | 03/11/2020 |
Jimenez Cuenca Luisa | Liquidador Solidario | 03/11/2020 | 03/11/2020 |
Martinez Serrano Gabriel | Administrador Solidario | 03/04/2012 | 03/11/2020 |
Martinez Serrano Gabriel | Liquidador Solidario | 03/11/2020 | 03/11/2020 |
ACTOS BORME DE GABRIEL MARTINEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 168, S 8, H CU 9184, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 168, S 8, H CU 9184, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-16
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 168, S 8, H CU 9184, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-16
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 168, S 8, H CU 9184, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-16
Capital Anterior: | 4.508,00 | Euros |
Aumento de capital: | 19.492,00 | Euros |
Capital Actual: | 24.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 432,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 167, S 8, H CU 9184, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-16
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 159, S 8, H CU 9184, I/A 1 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-16
Dirección:C/ CABEZA 74 (HORCAJO DE SANTIAGO)
Comienzo de operaciones:02/04/12
Capital:4.508,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION Y PROMOCION DE VIVIENDAS EN GENERAL, LOCALES YA SEAN COMERCIALES O NO, EN ARRENDAMIENTO, NAVES INDIUSTRIALES, EDIFICIOS DE TODO TIPO, URBANIZACIONES, CONJUNTOS RESIDENCIALES, Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCION, DENTRO DE LA LEGALIDAD VIGENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 159, S 8, H CU 9184, I/A 1 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-16