GABINETES DE RELACIONES PERSONALES Y SOCIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Valencianes, 41
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GABINETES DE RELACIONES PERSONALES Y SOCIALES SL
CIF B98381536
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
Fecha de Constitución 29/09/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mesa Lopez Maria Jose
VINCULACIONES DE GABINETES DE RELACIONES PERSONALES Y SOCIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GABINETES DE RELACIONES PERSONALES Y SOCIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aliaga Garcia Angel Miguel | Liquidador Unico | 17/01/2012 | 17/01/2012 |
Aliaga Garcia Angel Miguel | Administrador Unico | 30/09/2011 | 17/01/2012 |
Mesa Lopez Maria Jose | Socio Unico | 30/09/2011 | 17/01/2012 |
ACTOS BORME DE GABINETES DE RELACIONES PERSONALES Y SOCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9379, L 6661, F 114, S 8, H V 145411, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9379, L 6661, F 114, S 8, H V 145411, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9379, L 6661, F 114, S 8, H V 145411, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9379, L 6661, F 114, S 8, H V 145411, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9379, L 6661, F 114, S 8, H V 145411, I/A 2 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9379, L 6661, F 114, S 8, H V 145411, I/A 1 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9379, L 6661, F 114, S 8, H V 145411, I/A 1 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-46
Dirección:AVDA CORTES VALENCIANAS 41 1 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:29/09/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 1. Prestacíón deservicios. Actividades de gestión y adMinistración. Servicios educa ti vos,sanitarios, de ocío y entretenimiento. 2. Información y comunicaciones.(Actividades de agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones soc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9379, L 6661, F 114, S 8, H V 145411, I/A 1 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-46