GABINETE PERITACIONES MUNITEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav Dalt, 11
Código Postal 08024
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GABINETE PERITACIONES MUNITEC SL
CIF B65770042
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Evaluación de riesgos y daños
Fecha de Constitución 22/03/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GABINETE PERITACIONES MUNITEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GABINETE PERITACIONES MUNITEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerdan Arizcuren Julian | Presidente | 19/04/2012 | 18/05/2015 |
Cerdan Arizcuren Julian | Consejero | 19/04/2012 | 18/05/2015 |
Cerdan Arizcuren Julian | Consejero Delegado | 19/04/2012 | 18/05/2015 |
Cerdan Arizcuren Julian | Liquidador | 18/05/2015 | 18/05/2015 |
Gonzalez Martinez Francisco | Consejero | 19/04/2012 | 18/05/2015 |
Ramirez Andreo Javier | Consejero | 19/04/2012 | 18/05/2015 |
Servera Sancho Juan | Secretario | 19/04/2012 | 18/05/2015 |
Servera Sancho Juan | Consejero | 19/04/2012 | 18/05/2015 |
Ull Pont Jesus | Consejero | 19/04/2012 | 18/05/2015 |
Viejo Fraile Emilio | Consejero | 19/04/2012 | 07/12/2012 |
ACTOS BORME DE GABINETE PERITACIONES MUNITEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43137 , F 220, S 8, H B 423552, I/A 3 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43137 , F 220, S 8, H B 423552, I/A 3 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43137 , F 220, S 8, H B 423552, I/A 3 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43137 , F 220, S 8, H B 423552, I/A 3 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43137 , F 219, S 8, H B 423552, I/A 2 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MUTUA NACIONAL DE INGENIEROS TECNICOS COLEGIADOS DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43137 , F 216, S 8, H B 423552, I/A 1 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43137 , F 216, S 8, H B 423552, I/A 1 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-08
Dirección:CL TRAVESSERA DE DALT 11- 13 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:22/03/12
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE PERITACION DE SEGUROS Y SERVICIOS AUXILIARES:ANALISIS,TRAMITACION,EVALUACION,VALORACION,LIQUIDACION,PAGO EN SU CASO POR CUENTA DE TERCEROS DE SINIESTROS AFECTADOS A BIENES MATERIALES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43137 , F 216, S 8, H B 423552, I/A 1 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-08