GABINETE MARKETFORM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Recalde, 27
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social GABINETE MARKETFORM SL
CIF B48830517
Actividad Actividades jurídicas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GABINETE MARKETFORM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GABINETE MARKETFORM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arauz De Robles Villalon Enrique | Apoderado | 11/03/2015 | 12/01/2016 |
Arauz De Robles Villalon Jose Maria | Apoderado | 11/03/2015 | 12/01/2016 |
De Ramos Gimeno Alfonso | Apoderado | 11/03/2015 | 12/01/2016 |
Delagrange Olivia | Apoderado | 11/03/2015 | 12/01/2016 |
Fole Lopez Alicia | Apoderado | 11/03/2015 | 12/01/2016 |
Manrique Perez Silvia | Apoderado | 11/03/2015 | 12/01/2016 |
Montero Garcia-noblejas Javier | Apoderado | 11/03/2015 | 12/01/2016 |
O' Neill John | Presidente | 12/09/2013 | 12/01/2016 |
O' Neill John | Consejero | 12/09/2013 | 12/01/2016 |
O' Neill John | Apoderado | 12/09/2013 | 12/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GABINETE MARKETFORM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 142, S 8, H BI 16675, I/A 7 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 142, S 8, H BI 16675, I/A 7 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 142, S 8, H BI 16675, I/A 7 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-48
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 142, S 8, H BI 16675, I/A 7 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 141, S 8, H BI 16675, I/A 6 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-48
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 140, S 8, H BI 16675, I/A 5 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 140, S 8, H BI 16675, I/A 5 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 140, S 8, H BI 16675, I/A 5 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-48