GABINETE DE ASESORIA Y ORGANIZACION DE EMPRESAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mallorca, 214
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GABINETE DE ASESORIA Y ORGANIZACION DE EMPRESAS SA
CIF A08541088
Capital Social 97063.46 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
Auditor Bach Gimeno Daniel
VINCULACIONES DE GABINETE DE ASESORIA Y ORGANIZACION DE EMPRESAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GABINETE DE ASESORIA Y ORGANIZACION DE EMPRESAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bach Gimeno Daniel | Auditor | 14/08/2014 | 19/12/2023 |
Bernis Raich Miquel | Administrador Unico | 16/02/2021 | 19/12/2023 |
Masip Salvans Jose Maria | Apoderado | 14/02/2011 | 19/12/2023 |
Salanova De Cruells Maria Asuncion | Liquidador | 19/12/2023 | 19/12/2023 |
Bernis Raich Miquel | Administrador Unico | 16/03/2016 | 16/02/2021 |
Bernis Raich Miquel | Administrador Unico | 04/02/2011 | 16/03/2016 |
Masip Salvans Jose Maria | Administrador Solidario | 04/02/2011 | |
Masip Salvans Juan | Administrador Solidario | 04/02/2011 |
ACTOS BORME DE GABINETE DE ASESORIA Y ORGANIZACION DE EMPRESAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45258 , F 121, S 8, H B 95812, I/A 19 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45258 , F 121, S 8, H B 95812, I/A 19 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45258 , F 121, S 8, H B 95812, I/A 19 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45258 , F 121, S 8, H B 95812, I/A 18 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10396 , F 170, S 8, H B 95812, I/A 17 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10396 , F 170, S 8, H B 95812, I/A 16 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Aumento de capital: | 36.962,25 | Euros |
Capital Actual: | 97.063,46 | Euros |
Porcentaje: | 61,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10396 , F 170, S 8, H B 95812, I/A 15 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10396 , F 167, S 8, H B 95812, I/A 14 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10396 , F 167, S 8, H B 95812, I/A 13 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10396 , F 167, S 8, H B 95812, I/A 13 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08