GABINETE ASESOR Y CONSULTOR EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social GABINETE ASESOR Y CONSULTOR EMPRESARIAL SL
CIF B95402442
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 22/12/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GABINETE ASESOR Y CONSULTOR EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GABINETE ASESOR Y CONSULTOR EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRATEGIA Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 18/01/2022 | 24/11/2023 |
Garcia Manzanares Juan Carlos | Apoderado | 22/09/2014 | 24/11/2023 |
Garcia Manzanares Juan Carlos | Apoderado | 14/03/2022 | 24/11/2023 |
Serrano Rodriguez Roberto | Liquidador | 24/11/2023 | 24/11/2023 |
Euro Gestion Y Servicios Administrativos Sociedad | Administrador Unico | 18/01/2022 |
ACTOS BORME DE GABINETE ASESOR Y CONSULTOR EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 61, S 8, H BI 45536, I/A 5 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 61, S 8, H BI 45536, I/A 5 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 61, S 8, H BI 45536, I/A 5 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 61, S 8, H BI 45536, I/A 5 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 61, S 8, H BI 45536, I/A 4 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 60, S 8, H BI 45536, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 60, S 8, H BI 45536, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4664 , F 60, S 8, H BI 45536, I/A 2 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-117-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-48