GABI FOTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Tarragona, 63
Código Postal 08720
Municipio Vilafranca del Penedès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GABI FOTO SL
CIF B60646296
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GABI FOTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GABI FOTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serra March Batista | Administrador Unico | 16/03/2016 | 31/01/2020 |
Serra March Batista | Liquidador | 31/01/2020 | 31/01/2020 |
Esplugas Calaf Rosa | Administrador Unico | 18/10/2012 | 16/03/2016 |
Serra March Batista | Administrador | 18/10/2012 |
ACTOS BORME DE GABI FOTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 206, S 8, H B 117945, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 206, S 8, H B 117945, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 206, S 8, H B 117945, I/A 7 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-08
- LA COMPRAVENTA Y LA COMERCIALIZACION DE MATERIAL DE REGALO Y FOTOGRAFIA Y LA VENTA DE FOTOCOPIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 206, S 8, H B 117945, I/A 6 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
- AV TARRAGONA,63-67 P.1 PTA.2 (VILAFRANCA DEL PENEDES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 206, S 8, H B 117945, I/A 6 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 206, S 8, H B 117945, I/A 6 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 206, S 8, H B 117945, I/A 6 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
- EL ALQUILER DE BIENES INMUEBLES POR CUENTA PROPIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 206, S 8, H B 117945, I/A 5 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 206, S 8, H B 117945, I/A 5 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27423 , F 205, S 8, H B 117945, I/A 4 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08