G&Z GIJON CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Sara Suarez Solis, 10
Código Postal 33211
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social G&Z GIJON CONSULTORIA SL
CIF B52535937
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 01/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE G&Z GIJON CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE G&Z GIJON CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zarroca Tudela Jose Ramon | Liquidador | 25/11/2022 | 25/11/2022 |
Zarroca Tudela Jose Ramon | Administrador Unico | 14/09/2020 | 25/11/2022 |
De Vedruna Guillen Palomeque Joaquina | Administrador Unico | 18/12/2015 | 14/09/2020 |
ACTOS BORME DE G&Z GIJON CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 96, S 8, H AS 48956, I/A 3 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 96, S 8, H AS 48956, I/A 3 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 96, S 8, H AS 48956, I/A 3 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 96, S 8, H AS 48956, I/A 3 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-33
- PLAZA SARA SUAREZ SOLIS 10 3º A (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 96, S 8, H AS 48956, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 96, S 8, H AS 48956, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 96, S 8, H AS 48956, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 96, S 8, H AS 48956, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 89, S 8, H AS 48956, I/A 1 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-33
Dirección:C/ DONATO ARGUELLES 18 ENTRESUELO A, OFICINA 1 (GIJON)
Comienzo de operaciones:01/01/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CNAE: 6920. Objeto: Las actividades propias del asesoramiento contable, fiscal, laboral y administrativo, el proceso de datos y auditorías contables, fiscal, laboral y administrativo, el proceso de datos y auditorías externas, en calidad de mediador. Los servicios de gestión inmobiliaria así como el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4165 , F 89, S 8, H AS 48956, I/A 1 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-33