G. L. A. INGENIERIA PRYO SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social G. L. A. INGENIERIA PRYO SL
CIF B84471432
Fecha de Constitución 14/07/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GRUPO GLA CEMTOR SA
VINCULACIONES DE G. L. A. INGENIERIA PRYO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE G. L. A. INGENIERIA PRYO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez De Frutos Mariano Jesus | Administrador Mancomunado | 27/08/2009 | 22/12/2009 |
Sanchez Lecaroz Diaz Luis | Administrador Mancomunado | 27/08/2009 | 22/12/2009 |
GRUPO GLA CEMTOR SA | Socio Unico | 27/08/2009 | 14/12/2009 |
Beneyto Sanz Jose Santiago | Apoderado | 27/08/2009 | |
Oudin Yves Gabriel | Apoderado | 27/08/2009 | |
Rodriguez Charles | Administrador Mancomunado | 27/08/2009 |
ACTOS BORME DE G. L. A. INGENIERIA PRYO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21844 , F 183, S 8, H M 389270, I/A 11 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21844 , F 183, S 8, H M 389270, I/A 11 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21844 , F 182, S 8, H M 389270, I/A 10 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21844 , F 182, S 8, H M 389270, I/A 9 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21844 , F 181, S 8, H M 389270, I/A 8 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21844 , F 181, S 8, H M 389270, I/A 8 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-126-28