G L A BOMBEO SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social G L A BOMBEO SL
CIF B83955864
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 30/03/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE G L A BOMBEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE G L A BOMBEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez De Frutos Mariano Jesus | Administrador Mancomunado | 28/08/2009 | 08/01/2013 |
Sanchez Lecaroz Diaz Luis | Administrador Mancomunado | 28/08/2009 | 08/01/2013 |
Beneyto Sanz Jose Santiago | Apoderado | 28/08/2009 | |
Maderuelo Gonzalez Angel | Apoderado | 28/08/2009 | |
Oudin Yves Gabriel | Apoderado Mancomunado | 28/08/2009 | |
Rodriguez Charles | Administrador Mancomunado | 28/08/2009 | |
Rodriguez Charles | Apoderado | 28/08/2009 | |
Sotillo Vaquerizo Francisco-javier | Apoderado | 28/08/2009 |
ACTOS BORME DE G L A BOMBEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25234 , F 120, S 8, H M 350177, I/A 18 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25234 , F 120, S 8, H M 350177, I/A 18 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25234 , F 120, S 8, H M 350177, I/A 18 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-71-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-71-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25234 , F 119, S 8, H M 350177, I/A 17 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25234 , F 119, S 8, H M 350177, I/A 16 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25234 , F 119, S 8, H M 350177, I/A 16 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-126-28