G I S P GLOBAL INFORMATION SYSTEM PROYECTS SL
Provincia Barcelona
Razón Social G I S P GLOBAL INFORMATION SYSTEM PROYECTS SL
CIF B61201935
Capital Social 3011.07 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Teléfono 93 409 10 01
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ITERLARS HOLDING SL
ORGANIGRAMA DE G I S P GLOBAL INFORMATION SYSTEM PROYECTS SL
VINCULACIONES DE G I S P GLOBAL INFORMATION SYSTEM PROYECTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE G I S P GLOBAL INFORMATION SYSTEM PROYECTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torras Piulachs Marc | Apoderado Solidario | 30/07/2024 | |
ITERLARS HOLDING SL | Administrador Unico | 22/12/2021 | |
Torras Colls Marc | REPR.143 RRM | 22/12/2021 | |
Esteve Escola Anna | Apoderado Solidario | 27/03/2015 |
ACTOS BORME DE G I S P GLOBAL INFORMATION SYSTEM PROYECTS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 157117, I/A 12 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29330 , F 89, S 8, H B 157117, I/A 11 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29330 , F 89, S 8, H B 157117, I/A 11 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Capital Anterior: | 82.999,76 | Euros |
Disminución de capital | 79.988,69 | Euros |
Capital Actual: | 3.011,07 | Euros |
Porcentaje: | 96,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29330 , F 88, S 8, H B 157117, I/A 10 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29330 , F 88, S 8, H B 157117, I/A 9 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29330 , F 87, S 8, H B 157117, I/A 8 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2014-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29330 , F 87, S 8, H B 157117, I/A 8 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2014-234-08
- En el BORME no.214/2010 y con referencia 411131 SE OMITIO LA PUBLICACION DEL ACTO DE REVOCACION DE DON MARCOS ANTONIO TORRAS PIULACHS, ADM. UNICO, Y EL NOMBRAMIENTO DEL MISMO SR. TORRAS PIULACHS Y MARC TORRAS COLLS, COMO ADMINISTRADORES SOLIDARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29330 , F 87, S 8, H B 157117, I/A 8 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2014-234-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 79.994,70 | Euros |
Capital Actual: | 82.999,76 | Euros |
Porcentaje: | 2.662,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29330 , F 87, S 8, H B 157117, I/A 8 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08