G. GUARNIERI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Velazquez, 468
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social G. GUARNIERI SA
CIF A29034550
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE G. GUARNIERI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE G. GUARNIERI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guarnieri Gomez Mario | Consejero Delegado | 12/01/2015 | 14/03/2024 |
Guarnieri Gomez Mario | Consejero | 12/01/2015 | 14/03/2024 |
Guarnieri Gomez Mario | Presidente | 12/01/2015 | 14/03/2024 |
Guarnieri Gomez Mario | Apoderado | 14/03/2024 | |
Guarnieri Gomez Mario | Liquidador | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
Guarnieri Gomez Ovidio | Consejero | 12/01/2015 | 14/03/2024 |
Guarnieri Gomez Ovidio | Secretario | 12/01/2015 | 14/03/2024 |
Guarnieri Gomez Ovidio | Apoderado | 14/03/2024 | |
Guarnieri Gomez Silvia | Consejero | 12/01/2015 | 14/03/2024 |
Guarnieri Gomez Silvia | Apoderado | 14/03/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE G. GUARNIERI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017, L 2928, F 2, S 8, H MA 9680, I/A 11 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017, L 2928, F 2, S 8, H MA 9680, I/A 11 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017, L 2928, F 2, S 8, H MA 9680, I/A 11 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017, L 2928, F 2, S 8, H MA 9680, I/A 11 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017, L 2928, F 2, S 8, H MA 9680, I/A 11 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017, L 2928, F 1, S 8, H MA 9680, I/A 10 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-29
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017, L 2928, F 1, S 8, H MA 9680, I/A 10 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-202-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-18-29