G & G DODD FAMILY ESTATE HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Islas Canarias, S/N
Código Postal 35508
Municipio Teguise
Provincia Las Palmas
Razón Social G & G DODD FAMILY ESTATE HOLDINGS SL
CIF B35916790
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/06/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE G & G DODD FAMILY ESTATE HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE G & G DODD FAMILY ESTATE HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dodd George | Liquidador | 27/08/2015 | 27/08/2015 |
Dodd Gillian Karen | Apoderado | 03/02/2009 | 27/08/2015 |
G & G Dodd Estate Control Llp | Administrador Unico | 03/02/2009 | 27/08/2015 |
ACTOS BORME DE G & G DODD FAMILY ESTATE HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 364 , F 165, S 8, H IL 8788, I/A 4 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 364 , F 165, S 8, H IL 8788, I/A 4 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 364 , F 165, S 8, H IL 8788, I/A 4 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-35
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 364 , F 165, S 8, H IL 8788, I/A 4 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-85-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 364 , F 164, S 8, H IL 8788, I/A 3 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-35
- El Administrador Unico, G & G DODD ESTATE CONTROL LLP, cesa como personas físicas que ejerciten su representación parael ejercicio del cargo de administrador único en la entidadinteresada, a OWEN RICHARD HOLLYWOOD y GILLIAN KAREN DODD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 364 , F 164, S 8, H IL 8788, I/A 2 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 364 , F 164, S 8, H IL 8788, I/A 2 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 364 , F 164, S 8, H IL 8788, I/A 2 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-35