G & F SPECIAL COMPOSITES DESIGN SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CAMINO DE SACONI 18
Código Postal 48950
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social G & F SPECIAL COMPOSITES DESIGN SL
CIF B95653887
Capital Social 495006.0 Euros
Fecha de Constitución 20/06/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE G & F SPECIAL COMPOSITES DESIGN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE G & F SPECIAL COMPOSITES DESIGN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLUYTEC SA | Consejero Delegado | 01/12/2011 | 04/03/2022 |
FLUYTEC SA | Consejero | 08/07/2011 | 04/03/2022 |
FLUYTEC SA | Presidente | 08/07/2011 | 04/03/2022 |
Fundacion Gaiker | Secretario | 08/07/2011 | 04/03/2022 |
Fundacion Gaiker | Consejero | 08/07/2011 | 04/03/2022 |
Otegui Martinez Pedro Jose | Liquidador | 04/03/2022 | 04/03/2022 |
WATER REUSE TECHNOLOGIES SL | Consejero | 08/07/2011 | 04/03/2022 |
ACTOS BORME DE G & F SPECIAL COMPOSITES DESIGN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225 , F 161, S 8, H BI 58830, I/A 5 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225 , F 161, S 8, H BI 58830, I/A 5 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225 , F 161, S 8, H BI 58830, I/A 5 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225 , F 161, S 8, H BI 58830, I/A 5 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-48
Capital Anterior: | 45.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 450.006,00 | Euros |
Capital Actual: | 495.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.000,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225 , F 160, S 8, H BI 58830, I/A 3 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-48
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225 , F 160, S 8, H BI 58830, I/A 2 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225 , F 156, S 8, H BI 58830, I/A 1 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-48
Dirección:C/ CAMINO DE SACONI 18 (ERANDIO)
Comienzo de operaciones:20/06/11
Capital:45.000,00 Euros
Objeto social:LA COMERCIALIZACION DE MATERIALES PLASTICOS Y COMPOSITES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225 , F 156, S 8, H BI 58830, I/A 1 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-48