G DIAZ VARGAS Y ASOCIADOS SL
Dirección social C/ ALHONDIGA 21 BAJA - -CON ACCESO POR CALLE NIÑO
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social G DIAZ VARGAS Y ASOCIADOS SL
CIF B91323147
Capital Social 15050.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Nombres Anteriores
- G DIAZ VARGAS Y ASOCIADOS SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE G DIAZ VARGAS Y ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE G DIAZ VARGAS Y ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Vargas Guillermo | Administrador Solidario | 10/07/2013 | 05/06/2014 |
Guerrero Cruces Diego Jesus | Administrador Solidario | 10/07/2013 | 05/06/2014 |
Guerrero Cruces Diego Jesus | Administrador Unico | 04/02/2013 | 10/07/2013 |
Diaz Vargas Guillermo | Administrador Unico | 11/05/2009 | 04/02/2013 |
ACTOS BORME DE G DIAZ VARGAS Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 167, S 8, H SE 54908, I/A 5 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 167, S 8, H SE 54908, I/A 4 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 167, S 8, H SE 54908, I/A 4 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 167, S 8, H SE 54908, I/A 4 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-41
- C/ ALHONDIGA 21 BAJA - -CON ACCESO POR CALLE NIÑO (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 167, S 8, H SE 54908, I/A 3 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 167, S 8, H SE 54908, I/A 3 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 167, S 8, H SE 54908, I/A 3 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 167, S 8, H SE 54908, I/A 3 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-233-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-129-41