G 3 SPORT SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social G 3 SPORT SL
CIF B80788912
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE G 3 SPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE G 3 SPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De La Torre Crisogono | Administrador Unico | 28/04/2017 | 08/11/2021 |
Fernandez De La Torre Crisogono | Liquidador | 08/11/2021 | 08/11/2021 |
Fernandez Sobrino Rebeca Gema | Administrador Unico | 12/02/2014 | 28/04/2017 |
Fernandez De La Torre Jose Luis | Administrador Unico | 12/02/2014 | |
Fernandez Alvarez Pablo | Apoderado | 03/08/2012 |
ACTOS BORME DE G 3 SPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12370 , F 28, S 8, H M 120558, I/A 11 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12370 , F 28, S 8, H M 120558, I/A 11 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12370 , F 28, S 8, H M 120558, I/A 11 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12370 , F 28, S 8, H M 120558, I/A 11 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12370 , F 28, S 8, H M 120558, I/A 10 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12370 , F 28, S 8, H M 120558, I/A 10 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 18º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12370 , F 27, S 8, H M 120558, I/A 9 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12370 , F 27, S 8, H M 120558, I/A 9 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12370 , F 27, S 8, H M 120558, I/A 9 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12370 , F 27, S 8, H M 120558, I/A 8 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28