FYRAYCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR SAN MIGUEL DE LA BARREDA S/N
Municipio Siero
Provincia Asturias
Razón Social FYRAYCO SL
CIF B33833625
Actividad Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FYRAYCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FYRAYCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Lopez Fernando | Administrador Unico | 31/05/2018 | 02/11/2021 |
Lopez Lopez Fernando | Liquidador | 02/11/2021 | 02/11/2021 |
Menendez Huerta Maximino | Administrador Unico | 20/01/2014 | 31/05/2018 |
Menendez Garcia Maximino | Administrador Unico | 20/01/2014 |
ACTOS BORME DE FYRAYCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 8, S 8, H AS 17770, I/A 5 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 8, S 8, H AS 17770, I/A 5 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 8, S 8, H AS 17770, I/A 5 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 8, S 8, H AS 17770, I/A 5 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 8, S 8, H AS 17770, I/A 4 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 8, S 8, H AS 17770, I/A 4 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-33
- LUGAR SAN MIGUEL DE LA BARREDA S/N (SIERO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 8, S 8, H AS 17770, I/A 3 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. 16. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 8, S 8, H AS 17770, I/A 3 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 8, S 8, H AS 17770, I/A 2 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 8, S 8, H AS 17770, I/A 2 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-33