FUTURO DEPORTIVO MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Emilio Muñoz, 1
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUTURO DEPORTIVO MADRID SL
CIF B86608007
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 05/12/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FUTURO DEPORTIVO MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUTURO DEPORTIVO MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Al Bourji Nieto Abdalah | Liquidador | 03/06/2024 | 03/06/2024 |
Al Bourji Nieto Abdalah | Administrador Unico | 13/08/2013 | 03/06/2024 |
Delgado Puerta Oscar | Administrador Mancomunado | 15/04/2013 | 13/08/2013 |
Garcia Pelayo Barbadillo Jaime Jose | Representante | 15/04/2013 | 13/08/2013 |
SERVICIOS AUXILIARES AMIDA SL | Administrador Mancomunado | 15/04/2013 | 13/08/2013 |
Lopez Moreno Julian Enrique | Administrador Unico | 20/12/2012 | 15/04/2013 |
ACTOS BORME DE FUTURO DEPORTIVO MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 549957, I/A 4 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 549957, I/A 4 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 549957, I/A 4 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 549957, I/A 4 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30556 , F 177, S 8, H M 549957, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30556 , F 177, S 8, H M 549957, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30556 , F 177, S 8, H M 549957, I/A 3 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30556 , F 177, S 8, H M 549957, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30556 , F 177, S 8, H M 549957, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30556 , F 177, S 8, H M 549957, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28