FUTUREANALYSIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ RAFAEL BOTI, NUMEROS 24-26
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FUTUREANALYSIS SL
CIF B86085487
Capital Social 2598700.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 01/01/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Infante Escudero Javier
Propietario A C NIELSEN COMPANY SL
VINCULACIONES DE FUTUREANALYSIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUTUREANALYSIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A C NIELSEN COMPANY SL | Socio Unico | 11/03/2014 | 16/07/2015 |
Calderon Rodriguez Francisco Javier | Consejero | 11/03/2014 | 16/07/2015 |
Calderon Rodriguez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2014 | 16/07/2015 |
Hernando Allue Sergio | Apoderado Mancomunado | 16/05/2014 | 16/07/2015 |
Infante Escudero Javier | Presidente | 11/03/2014 | 16/07/2015 |
Infante Escudero Javier | Consejero | 11/03/2014 | 16/07/2015 |
Infante Escudero Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2014 | 16/07/2015 |
Lopez Anton Angela | Apoderado Mancomunado | 16/05/2014 | 16/07/2015 |
Nuñez Garcia Gustavo | Consejero | 11/03/2014 | 16/07/2015 |
Nuñez Garcia Gustavo | Apoderado | 11/03/2014 | 16/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUTUREANALYSIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 200, S 8, H M 511645, I/A 11 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 200, S 8, H M 511645, I/A 11 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 200, S 8, H M 511645, I/A 10 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 93, S 8, H M 511645, I/A 9 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 92, S 8, H M 511645, I/A 8 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-28
- Otras modificaciones estatutarias: 22. ORGANO DE ADMINISTRACION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 92, S 8, H M 511645, I/A 7 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-28
Apoderado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 91, S 8, H M 511645, I/A 6 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 91, S 8, H M 511645, I/A 6 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 91, S 8, H M 511645, I/A 6 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28413 , F 91, S 8, H M 511645, I/A 5 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28