FUTUR NOSTRUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Martínez Cubells, 8
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUTUR NOSTRUM SL
CIF B97932586
Capital Social 144000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/07/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FUTUR NOSTRUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUTUR NOSTRUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbonell Peris Juan Evangelista | Liquidador Solidario | 12/09/2018 | 12/09/2018 |
Carbonell Peris Juan Evangelista | Administrador Solidario | 15/10/2015 | 12/09/2018 |
Castillejo Gomez Concepcion Monserrat | Administrador Solidario | 15/10/2015 | 12/09/2018 |
Castillejo Gomez Concepcion Montserrat | Liquidador Solidario | 12/09/2018 | 12/09/2018 |
Larrabeiti Lopez Iñaki | Liquidador Solidario | 12/09/2018 | 12/09/2018 |
Larrabeiti Lopez Iñaki | Administrador Solidario | 15/10/2015 | 12/09/2018 |
Palomero Arginchona Juan Francisco | Liquidador Solidario | 12/09/2018 | 12/09/2018 |
Palomero Arguinchona Juan Francisco | Administrador Solidario | 15/10/2015 | 12/09/2018 |
Palomero Arguinchona Juan Francisco | Administrador Unico | 30/01/2012 | 15/10/2015 |
Palomero Arguinchona Juan Francisco | Administrador Solidario | 30/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUTUR NOSTRUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8736, L 6023, F 9, S 8, H V 123781, I/A 5 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8736, L 6023, F 9, S 8, H V 123781, I/A 5 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8736, L 6023, F 9, S 8, H V 123781, I/A 5 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8736, L 6023, F 9, S 8, H V 123781, I/A 5 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8736, L 6023, F 9, S 8, H V 123781, I/A 5 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-46
- La sociedad tendrá por objeto: A) El negocio inmobiliario. B) La adquisición y venta de títulos valores de renta fija y/o variable de cualquier clase, estén o no aceptados a cotización en las Bolsas de Comercio oficialmente autorizadas, excluyéndose expresamente las reservadas a Instituciones de Inv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8736, L 6023, F 9, S 8, H V 123781, I/A 4 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-46
- C/ MARTINEZ CUBELLS 8 1 1 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8736, L 6023, F 9, S 8, H V 123781, I/A 4 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8736, L 6023, F 9, S 8, H V 123781, I/A 4 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-46
- Otras modificaciones estatutarias: DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y LA RETRIBUCION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8736, L 6023, F 9, S 8, H V 123781, I/A 4 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-46
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 114.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 144.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 380,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8736, L 6023, F 9, S 8, H V 123781, I/A 4 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-46