FUTUR I EXPANSIO 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça de Sant Domingo, 24
Código Postal 46870
Municipio Ontinyent
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUTUR I EXPANSIO 2010 SL
CIF B98235096
Capital Social 3076.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/03/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Tortosa Llin Francesc
Propietario CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FUTUR I EXPANSIO 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUTUR I EXPANSIO 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT | Socio Unico | 13/01/2021 | 23/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/03/2017 | 23/11/2022 |
Espi Carbonell Miguel | Apoderado | 28/10/2022 | 23/11/2022 |
Tortosa Llin Francesc | Administrador Unico | 13/01/2021 | 23/11/2022 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT | Administrador Mancomunado | 26/03/2010 | 13/01/2021 |
COVISAL FUTUR SL | Administrador Mancomunado | 26/03/2010 | 13/01/2021 |
Frances Mora Vicente | Apoderado Mancomunado | 28/07/2011 | 13/01/2021 |
Llin Belda Gonzalo | Apoderado Mancomunado | 28/07/2011 | 13/01/2021 |
Penades Torro Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 28/07/2011 | 13/01/2021 |
Sanfelix Gandia Jose Francisco | Apoderado Mancomunado | 28/07/2011 | 13/01/2021 |
ACTOS BORME DE FUTUR I EXPANSIO 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157, L 6440, F 132, S 8, H V 138005, I/A 9 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157, L 6440, F 132, S 8, H V 138005, I/A 9 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157, L 6440, F 132, S 8, H V 138005, I/A 8 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-46
- PLAZA SANTO DOMINGO 24 (ONTINYENT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157, L 6440, F 132, S 8, H V 138005, I/A 7 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157, L 6440, F 132, S 8, H V 138005, I/A 7 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157, L 6440, F 132, S 8, H V 138005, I/A 7 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157, L 6440, F 132, S 8, H V 138005, I/A 7 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157, L 6440, F 132, S 8, H V 138005, I/A 7 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157, L 6440, F 132, S 8, H V 138005, I/A 7 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-46
Capital Anterior: | 1.538.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.534.924,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.076,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9157, L 6440, F 131, S 8, H V 138005, I/A 6 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-46