FUSTES I DERIVATS SANT JUST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Font, 14
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Razón Social FUSTES I DERIVATS SANT JUST SL
CIF B61310819
Actividad Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Domenech Aris Omar
VINCULACIONES DE FUSTES I DERIVATS SANT JUST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUSTES I DERIVATS SANT JUST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Valencia David | Administrador Concursal | 23/11/2011 | 01/12/2020 |
Domenech Aris Omar | Administrador Unico | 03/12/2009 | 01/12/2020 |
Domenech Miserachs Baldiri | Apoderado | 14/07/2010 | 01/12/2020 |
Domenech Miserachs Baldiri | Administrador Unico | 03/12/2009 |
ACTOS BORME DE FUSTES I DERIVATS SANT JUST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31656 , F 155, S 8, H B 158156, I/A 10 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 495/2011, AUTO FIRME DE FECHA 23/10/2020, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31656 , F 155, S 8, H B 158156, I/A 10 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31656 , F 155, S 8, H B 158156, I/A 10 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 495/2011, AUTO DE FECHA 13/10/2011, ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29641 , F 195, S 8, H B 158156, I/A A (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29641 , F 195, S 8, H B 158156, I/A A (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29641 , F 195, S 8, H B 158156, I/A 9 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29641 , F 194, S 8, H B 158156, I/A 8 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29641 , F 194, S 8, H B 158156, I/A 8 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08