FURUKAWA ELECTRIC LATAM SA
Dirección social Calle Hontoria del Pinar, 5
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FURUKAWA ELECTRIC LATAM SA
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 10/12/2013
Nombres Anteriores
- FURUKAWA INDUSTRIAL SA PRODUCTOS ELECTRICOS
VINCULACIONES DE FURUKAWA ELECTRIC LATAM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FURUKAWA ELECTRIC LATAM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldazabal Sagarminaga Mario | Apoderado | 31/01/2022 | |
Corzan Sanz Diego | Apoderado | 31/01/2022 | |
Estevez Tellez Adriana | Apoderado | 31/01/2022 | |
Ibarra Paredes Melissa Jazmin | Apoderado | 31/01/2022 | |
Martin Diego Ariel | R.L.C.Perma. | 31/01/2022 | |
Nuñez Guerrero Alejandro | Apoderado | 31/01/2022 | |
Pares Sanchez Alberto | Apoderado | 31/01/2022 | |
Aldazabal Sagarminaga Mario | Apoderado | 10/12/2021 | |
Corzan Sanz Diego | Apoderado | 10/12/2021 | |
Estevez Tellez Adriana | Apoderado | 10/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FURUKAWA ELECTRIC LATAM SA
- CONSTANCIA DE QUE DIEGO ARIEL MARTIN CON NIE Y9024746C, POR ADQUISICION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA PARA A SER DIEGO ARIEL MARTIN KRICHEVSKY CON DNI 11483486T
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37954 , F 214, S 8, H M 573169, I/A 8M (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
- C/ DEL PINAR 5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37954 , F 214, S 8, H M 573169, I/A 9 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
- Se omitió publicar por error en la inscripción 5, el cese de MOREIRA PRISCILA BATISTA como representante legal permanente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31849 , F 205, S 8, H M 573169, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2023-210-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31849 , F 205, S 8, H M 573169, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Apoderado
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37954 , F 214, S 8, H M 573169, I/A 8 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37954 , F 214, S 8, H M 573169, I/A 8 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
- Se publicó por error la fe de erratas de la inscripción 5ª con la denominación FURUKAWA ELECTRIC LATAM SA, siendo la correcta FURUKAWA ELECTRIC LATAM SA SUCURSAL EN ESPAÑA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31849 , F 205, S 8, H M 573169, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2022-25-28
- Se publicó por error en la inscripción 5ª los apoderados mancomunados AYVAZIAN EDMOND y VALERIA MOLINA MARCELA, siendo el cargo correcto el de Representante en ambos casos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31849 , F 205, S 8, H M 573169, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37954 , F 213, S 8, H M 573169, I/A 7 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37954 , F 213, S 8, H M 573169, I/A 7 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28