FURBA PROMOCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Albereda, 17
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social FURBA PROMOCIONES SL
CIF B96842497
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FURBA PROMOCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FURBA PROMOCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Babe Navarro Enrique | Administrador Solidario | 28/01/2009 | 13/05/2021 |
Babe Navarro Enrique | Liquidador Unico | 13/05/2021 | 13/05/2021 |
Babe Verdu Teresa | Apoderado | 07/04/2009 | 13/05/2021 |
Furio Escorihuela Juan | Administrador Solidario | 28/01/2009 | 13/05/2021 |
Babe Verdu Teresa | Administrador Solidario | 28/01/2009 | |
Furio Navarro Juan Bautista | Administrador Solidario | 28/01/2009 |
ACTOS BORME DE FURBA PROMOCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6266, L 3571, F 200, S 8, H V 64302, I/A 10 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6266, L 3571, F 200, S 8, H V 64302, I/A 10 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6266, L 3571, F 200, S 8, H V 64302, I/A 10 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6266, L 3571, F 200, S 8, H V 64302, I/A 10 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6266, L 3571, F 200, S 8, H V 64302, I/A 10 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-164-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6266, L 3571, F 199, S 8, H V 64302, I/A 9 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6266, L 3571, F 199, S 8, H V 64302, I/A 8 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-46