FUP 99 SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social FUP 99 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FUP 99 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUP 99 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 01/08/2017 | 11/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 06/10/2014 | 11/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 06/10/2014 | 11/10/2022 |
De La Peña Fernandez Nespral Luis | Vicesecretario No Consejero | 19/07/2019 | 11/10/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/11/2020 | 11/10/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 14/08/2017 | 11/10/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 23/02/2010 | 11/10/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 06/08/2014 | 11/10/2022 |
Simon Navajas Blas Juan Valentin | Secretario | 18/08/2010 | 11/10/2022 |
Simon Navajas Blas Juan Valentin | Consejero | 18/08/2010 | 11/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUP 99 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 162, S 8, H M 238150, I/A 42 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 162, S 8, H M 238150, I/A 42 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 162, S 8, H M 238150, I/A 42 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 162, S 8, H M 238150, I/A 42 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 162, S 8, H M 238150, I/A 41 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 162, S 8, H M 238150, I/A 40 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 161, S 8, H M 238150, I/A 39 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 161, S 8, H M 238150, I/A 39 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 161, S 8, H M 238150, I/A 38 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 1 Y 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LO RELATIVO A LA ENTIDAD DEPOSITARIA Y EL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21479 , F 160, S 8, H M 238150, I/A 37 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28