FUOR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tramontana, 15
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUOR SA
CIF A28862548
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FUOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Garcia Maximiliano | Apoderado | 14/12/2015 | 13/03/2024 |
Rodriguez Garcia Maximiliano | Liquidador | 02/12/2023 | 13/03/2024 |
Rodriguez Garcia Carlos Maximiliano | Consejero | 24/11/2020 | 02/12/2023 |
Rodriguez Garcia Carlos Maximiliano | Consejero Delegado | 24/11/2020 | 02/12/2023 |
Rodriguez Garcia Carlos Maximiliano | Secretario | 24/11/2020 | 02/12/2023 |
Rodriguez Garcia Maria Belen | Consejero | 24/11/2020 | 02/12/2023 |
Rodriguez Garcia Maximiliano | Consejero | 24/11/2020 | 02/12/2023 |
Rodriguez Garcia Maximiliano | Presidente | 24/11/2020 | 02/12/2023 |
Rodriguez Garcia Carlos Maximiliano | Consejero Delegado | 10/05/2010 | 24/11/2020 |
Rodriguez Garcia Carlos Maximiliano | Secretario | 24/12/2012 | 24/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 151, S 8, H M 65753, I/A 21 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 150, S 8, H M 65753, I/A 20 (02/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 150, S 8, H M 65753, I/A 20 (02/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 150, S 8, H M 65753, I/A 20 (02/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 150, S 8, H M 65753, I/A 19 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 150, S 8, H M 65753, I/A 19 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
- C/ TRAMONTANA 15 2º B (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 80, S 8, H M 65753, I/A 18 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 79, S 8, H M 65753, I/A 17 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 79, S 8, H M 65753, I/A 17 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 78, S 8, H M 65753, I/A 16 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28