FUNTOBAR SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 37
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUNTOBAR SPAIN SL
CIF B87332441
Capital Social 103000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/07/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CANDOTAL SPAIN SL
VINCULACIONES DE FUNTOBAR SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUNTOBAR SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Lorente Mercedes | Apoderado Solidario | 01/12/2015 | 31/08/2016 |
Aguirregomezcorta Caubet Tatiana | Vicesecretario No Consejero | 19/05/2016 | 31/08/2016 |
Araujo Ferraz Filipa | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2016 | 31/08/2016 |
CANDOTAL SPAIN SL | Socio Unico | 27/11/2015 | 31/08/2016 |
Casarrubios Blanco Victor Alejandro | Apoderado Solidario | 01/12/2015 | 31/08/2016 |
D`hommee Caupers Pedro Jose | Presidente | 19/05/2016 | 31/08/2016 |
D`hommee Caupers Pedro Jose | Consejero | 19/05/2016 | 31/08/2016 |
Da Silva Ferreira Fernandes Alexandra Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2016 | 31/08/2016 |
De Andres Blanco Cristina | Apoderado Solidario | 01/12/2015 | 31/08/2016 |
De Castro Ribeiro Joaquim Fernando | Consejero | 19/05/2016 | 31/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUNTOBAR SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33648 , F 148, S 8, H M 605664, I/A 8 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33648 , F 148, S 8, H M 605664, I/A 8 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33648 , F 148, S 8, H M 605664, I/A 8 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33648 , F 147, S 8, H M 605664, I/A 7 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33648 , F 146, S 8, H M 605664, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33648 , F 146, S 8, H M 605664, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33648 , F 146, S 8, H M 605664, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33648 , F 145, S 8, H M 605664, I/A 5 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
- 1.- La adquisición, tenencia, explotación, gestión, cesión temporal, arrendamiento y enajenación de la plena propiedad, usufructo y nuda propiedad de cualquier clase de Inmuebles en España y/o en el extranjero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33648 , F 145, S 8, H M 605664, I/A 4 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
- PASEO RECOLETOS 37 5& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33648 , F 145, S 8, H M 605664, I/A 4 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28