FUNTECO SYSTEM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernandez de la Hoz, 78
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUNTECO SYSTEM SL
CIF B88401153
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/05/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FUNTECO SYSTEM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUNTECO SYSTEM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jorde Mateu Santiago | Liquidador | 19/07/2022 | 19/07/2022 |
Jorde Mateu Santiago | Administrador Unico | 28/07/2020 | 19/07/2022 |
Rodriguez De Liebana Torres Maria Vanessa | Administrador Unico | 17/06/2019 | 28/07/2020 |
ACTOS BORME DE FUNTECO SYSTEM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39291 , F 174, S 8, H M 697833, I/A 3 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39291 , F 174, S 8, H M 697833, I/A 3 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39291 , F 174, S 8, H M 697833, I/A 3 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39291 , F 174, S 8, H M 697833, I/A 3 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
- LA COMPRA Y VENTA, YA SEA AL POR MAYOR O AL POR MENOR, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE JOYERIA, ALHAJAS, PIEDRAS, METALES PRECIOSOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39291 , F 173, S 8, H M 697833, I/A 2 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
- C/ FERNANDEZ DE LA HOZ 78 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39291 , F 173, S 8, H M 697833, I/A 2 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39291 , F 173, S 8, H M 697833, I/A 2 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39291 , F 173, S 8, H M 697833, I/A 2 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39291 , F 172, S 8, H M 697833, I/A 1 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Dirección:AVDA DE LA INDUSTRIA 16, EDIFICIO A, LOCAL 207 (TRES CANTOS)
Comienzo de operaciones:22/05/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOCIEDAD DE MEDIOS EN CONSULTORIA, ASESORAMIENTO, GESTION Y ADMINISTRACION. DISTRIBUCION COMERCIAL, IMPORTACION Y EXPORTACION. TURISMO, HOSTELERIA Y RESTAURACION. ACTIVIDAD, NEGOCIO Y PROMOCION INMOBILIARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39291 , F 172, S 8, H M 697833, I/A 1 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28