FUNERARIA SAN FROILAN SL - EXTINGUIDA
Razón Social FUNERARIA SAN FROILAN SL
CIF B27203686
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Órgano Administración Administrador único
Propietario FUNERARIA FERNANDEZ SA
VINCULACIONES DE FUNERARIA SAN FROILAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUNERARIA SAN FROILAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNERARIA FERNANDEZ SA | Socio Unico | 13/02/2014 | 26/09/2019 |
Gonzalez Veiga Jose Benito | Apoderado | 27/03/2009 | 26/09/2019 |
Varela Cascudo Aniceto | Liquidador | 26/09/2019 | 26/09/2019 |
Varela Cascudo Aniceto | Administrador Unico | 02/02/2011 | 26/09/2019 |
Gonzalez Mouriz Jose Luis | Administrador Unico | 02/02/2011 |
ACTOS BORME DE FUNERARIA SAN FROILAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 13, S 8, H LU 4548, I/A 9 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 13, S 8, H LU 4548, I/A 9 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 13, S 8, H LU 4548, I/A 9 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 13, S 8, H LU 4548, I/A 9 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-27
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 13, S 8, H LU 4548, I/A 8 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- C/ RIO ULLA 35 37 BAJO (LUGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 13, S 8, H LU 4548, I/A 7 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 13, S 8, H LU 4548, I/A 7 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 13, S 8, H LU 4548, I/A 7 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-27