FUNERARIA LAUREANO SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social FUNERARIA LAUREANO SL
CIF B74073370
Capital Social 80000.0 Euros
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FUNERARIA LAUREANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUNERARIA LAUREANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Gonzalez Jose Ramon | Secretario | 11/07/2017 | 28/09/2017 |
Alonso Gonzalez Jose Ramon | Consejero | 11/07/2017 | 28/09/2017 |
Silvela Canosa Jesus Angel | Vicepresidente | 11/07/2017 | 28/09/2017 |
Silvela Canosa Jesus Angel | Consejero | 11/07/2017 | 28/09/2017 |
Palacio Alonso Jose Agustin | Secretario | 11/07/2017 | |
Palacio Alonso Jose Agustin | Consejero Delegado Mancomunado | 11/07/2017 | |
Palacio Alonso Jose Agustin | Consejero | 11/07/2017 | |
Quince Molina Fernando | Vicepresidente | 07/04/2014 | 11/07/2017 |
Quince Molina Fernando | Consejero Delegado Mancomunado | 11/07/2017 | |
Quince Molina Fernando | Consejero | 11/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUNERARIA LAUREANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 86, S 8, H AS 28871, I/A 10 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 86, S 8, H AS 28871, I/A 10 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 85, S 8, H AS 28871, I/A 9 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-33
Capital Anterior: | 160.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 80.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 80.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 85, S 8, H AS 28871, I/A 9 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-33
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 85, S 8, H AS 28871, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-33
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 85, S 8, H AS 28871, I/A 8 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 85, S 8, H AS 28871, I/A 7 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-33
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 160.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 85, S 8, H AS 28871, I/A 7 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-33
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 84, S 8, H AS 28871, I/A 6 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-33
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 84, S 8, H AS 28871, I/A 6 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-33