FUNERARIA CRESPO SL - EXTINGUIDA
Municipio Burjassot
Provincia Valencia
Razón Social FUNERARIA CRESPO SL
CIF B97160774
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario FUNESPAÑA SA
VINCULACIONES DE FUNERARIA CRESPO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUNERARIA CRESPO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNESPAÑA SA | Socio Unico | 01/07/2014 | 04/11/2014 |
Mendoza Calvo Maria Concepcion | Apoderado Solidario | 08/03/2013 | 04/11/2014 |
Mendoza Calvo Maria Concepcion | Apoderado | 08/03/2013 | 04/11/2014 |
Ortiz Jover Alberto | Administrador Solidario | 08/06/2010 | 04/11/2014 |
Santos Hernandez Ricardo | Apoderado Solidario | 08/03/2013 | 04/11/2014 |
Valdivia Gerada Juan Antonio | Administrador Solidario | 08/11/2013 | 04/11/2014 |
Gestora De Activos Funerarios Gesmap Sociedad Anon | Socio Unico | 08/06/2010 | 01/07/2014 |
Sanchez Bascones Jose Luis | Administrador Solidario | 08/06/2010 | 08/11/2013 |
Crespo Rocher Jose Antonio | Administrador Solidario | 08/06/2010 | |
Crespo Verdia Jose Antonio | Administrador Solidario | 08/06/2010 |
ACTOS BORME DE FUNERARIA CRESPO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7131, L 4434, F 178, S 8, H V 82453, I/A 7 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7131, L 4434, F 178, S 8, H V 82453, I/A 7 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7131, L 4434, F 178, S 8, H V 82453, I/A 6 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7131, L 4434, F 178, S 8, H V 82453, I/A 5 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7131, L 4434, F 178, S 8, H V 82453, I/A 5 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7131, L 4434, F 178, S 8, H V 82453, I/A 4 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7131, L 4434, F 178, S 8, H V 82453, I/A 3 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7131, L 4434, F 177, S 8, H V 82453, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-46