FUNERARIA ALHAMBRA SL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social FUNERARIA ALHAMBRA SL
CIF B18219485
Capital Social 16287.43 Euros
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INTERFUNERARIAS SL
Propietario GRUPO INTERFUNERARIAS SL
VINCULACIONES DE FUNERARIA ALHAMBRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUNERARIA ALHAMBRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Benavides Oscar | Apoderado Solidario | 05/12/2018 | 23/03/2021 |
Alvarez Sanchez Raquel | Apoderado | 05/12/2018 | 23/03/2021 |
GRUPO INTERFUNERARIAS SL | Socio Unico | 09/02/2021 | 23/03/2021 |
INTERFUNERARIAS SL | Administrador Unico | 17/12/2014 | 23/03/2021 |
Perez Perrino Vanessa | Apoderado Solidario | 05/12/2018 | 23/03/2021 |
Bolivar Garcia Francisco Javier | Administrador Unico | 26/06/2014 | 17/12/2014 |
Bolivar Garcia Francisco Javier | Administrador Solidario | 26/06/2014 | |
Navarro Perez Miguel Angel | Administrador Solidario | 26/06/2014 |
ACTOS BORME DE FUNERARIA ALHAMBRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 126, S 8, H GR 4525, I/A 13 D (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-18
- Queda cerrada la presente Hoja 4.525, correspondiente a la Sociedad "FUNERARIA ALHAMBRA, SL", por periodo de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la fusión por absorción por la entidad "GRUPO INTERFUNERARIAS SL" como Sociedad Absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 126, S 8, H GR 4525, I/A 12 N (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 126, S 8, H GR 4525, I/A 12 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-18
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 126, S 8, H GR 4525, I/A 11 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 125, S 8, H GR 4525, I/A 10 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 124, S 8, H GR 4525, I/A 9 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 124, S 8, H GR 4525, I/A 9 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 124, S 8, H GR 4525, I/A 8 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 124, S 8, H GR 4525, I/A 8 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 124, S 8, H GR 4525, I/A 8 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-18