FUNDICROM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pare Méndez, 154
Código Postal 46900
Municipio Torrent
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUNDICROM SL
CIF B98224785
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Balbastre Campos Juan Ramon
VINCULACIONES DE FUNDICROM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUNDICROM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balbastre Campos Juan Ramon | Liquidador Unico | 03/06/2019 | 03/06/2019 |
Balbastre Campos Juan Ramon | Administrador Unico | 02/03/2010 | 03/06/2019 |
Balbastre Campos Juan Ramon | Socio Unico | 06/04/2016 | 03/06/2019 |
ACTOS BORME DE FUNDICROM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 157, S 8, H V 137604, I/A 10 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 157, S 8, H V 137604, I/A 10 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 157, S 8, H V 137604, I/A 10 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 157, S 8, H V 137604, I/A 10 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 157, S 8, H V 137604, I/A 10 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-46
- C/ PADRE MENDEZ 154 BAJO (TORRENT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 157, S 8, H V 137604, I/A 9 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-46
- C/ RAJOLARS 16 BAJO - POLIGONO INDUSTRIAL LA LLOMA (ALDAIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 156, S 8, H V 137604, I/A 8 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-46
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 31º.- CARACTER RETRIBUIDO DEL CARGO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 156, S 8, H V 137604, I/A 7 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-46
- C/ PADRE MENDEZ 154 BAJO (TORRENT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 156, S 8, H V 137604, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 156, S 8, H V 137604, I/A 5 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-46