FUNDICIONES INFIESTA SA - EXTINGUIDA
Razón Social FUNDICIONES INFIESTA SA
CIF A33600925
Capital Social 2289476.0 Euros
Actividad Fundición de hierro
Página Web www.fundicionesinfiesta.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE FUNDICIONES INFIESTA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUNDICIONES INFIESTA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SLP | Auditor | 04/05/2016 | 13/02/2023 |
FELIX FERNANDEZ DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SC | Auditor | 08/05/2012 | 13/02/2023 |
Lopez Castro Alvaro | Administrador Concursal | 22/10/2018 | 13/02/2023 |
Martinez Delgado Juan Jose | Apoderado | 11/10/2016 | 13/02/2023 |
INVERSIONES DELGADO- ZAPICO SL | Presidente | 05/10/2017 | 22/10/2018 |
INVERSIONES DELGADO- ZAPICO SL | Consejero | 05/10/2017 | 22/10/2018 |
Martinez Delgado Juan Jose | Secretario | 05/10/2017 | 22/10/2018 |
Martinez Delgado Juan Jose | Consejero | 05/10/2017 | 22/10/2018 |
Prieto Infiesta Matilde | Consejero | 05/10/2017 | 22/10/2018 |
INVERSIONES DELGADO- ZAPICO SL | Presidente | 13/11/2012 | 05/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUNDICIONES INFIESTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 222, S 8, H AS 8280, I/A 58 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUNDICIONES INFIESTA SA
Nif:A33600925
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO
Juez / Ponente:CARMEN MARQUEZ JIMENEZ
Parte Dispositiva:
Se acuerda el cese de las limitaciones de las facultades de Administración y disposición del deudor subsistentes
Fecha de Resolución:07/06/2022
Número Procedimiento Concursal:172/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2807
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-8280
Inscripción:
58
Fecha Inscripción13/02/2023
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 222, S 8, H AS 8280, I/A 58 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUNDICIONES INFIESTA SA
Nif:A33600925
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Lopez Castro Alvaro
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Juez / Ponente:RAFAEL ABRIL MANSO
Fecha de Resolución:17/04/2018
Número Procedimiento Concursal:172/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2807
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-8280
Inscripción:
58
Fecha Inscripción13/02/2023
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 222, S 8, H AS 8280, I/A 58 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUNDICIONES INFIESTA SA
Nif:A33600925
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Pago a los acreedores
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO
Juez / Ponente:CARMEN MARQUEZ JIMENEZ
Parte Dispositiva:
Se acuerda la conclusión del presente concurso de acreedores en la que figura como concursada la mercantil FUNDICIONES INFIESTA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION, al haberse procedido a la venta y realización de toda la masa activa y comprobarse la inexistencia de bienes y derechos de la Concursada,
Fecha de Resolución:07/06/2022
Número Procedimiento Concursal:172/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2807
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-8280
Inscripción:
58
Fecha Inscripción13/02/2023
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 222, S 8, H AS 8280, I/A 58 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-33
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 222, S 8, H AS 8280, I/A 57 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUNDICIONES INFIESTA SA
Nif:A33600925
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Lopez Castro Alvaro
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Juez / Ponente:RAFAEL ABRIL MANSO
Fecha de Resolución:17/04/2018
Número Procedimiento Concursal:172/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2807
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-8280
Inscripción:
57
Fecha Inscripción22/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 222, S 8, H AS 8280, I/A 57 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUNDICIONES INFIESTA SA
Nif:A33600925
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Juez / Ponente:RAFAEL ABRIL MANSO
Parte Dispositiva:
La situación del deudor "FUNDICIONES INFIESTA, SA", durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la Ley
Fecha de Resolución:17/04/2018
Número Procedimiento Concursal:172/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2807
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-8280
Inscripción:
57
Fecha Inscripción22/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 222, S 8, H AS 8280, I/A 57 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUNDICIONES INFIESTA SA
Nif:A33600925
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Juez / Ponente:RAFAEL ABRIL MANSO
Parte Dispositiva:
Abrir la fase de liquidación del deudor "FUNDICIONES INFIESTA, SA", transformándose la sección quinta, declarando disuelta la Sociedad, cesando en su función sus administradores que serán sustituidos por la Administración concursal, rehabilitándose en el cargo a la nombrada en su día
Fecha de Resolución:17/04/2018
Número Procedimiento Concursal:172/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2807
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-8280
Inscripción:
57
Fecha Inscripción22/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 222, S 8, H AS 8280, I/A 57 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 222, S 8, H AS 8280, I/A 57 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 222, S 8, H AS 8280, I/A 56 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-33